Renseignements sur Ivan Patrick Enderli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ivan Patrick Enderli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005042219, Registre du commerce Argovie, (400)
KannaSwiss AG, in Kölliken, CHE-258.369.297, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2020, Publ. 1004979048).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Enderli, Ivan, von Oberhallau, in Zufikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Blatnik Bierlein, Borislav, deutscher Staatsangehöriger, in Saanen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Basar Hayriye oder mit Enderli Ivan;
Veneri, Paolo, italienischer Staatsangehöriger, in Glattfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Basar Hayriye oder mit Enderli Ivan.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Basar, Hayriye, österreichische Staatsangehörige, in Oberrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bergdietikon, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004547893, Registre du commerce Argovie, (400)
KannaSwiss GmbH, in Zufikon, CHE-258.369.297, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2018, Publ. 1004522706).
Statutenänderung:
14.12.2018. 14.12.2018.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 14.12.2018 und Bilanz per 30.09.2018 mit Aktiven von CHF 708'161.08 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 523'225.35 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
KannaSwiss AG.
Sitz neu:
Kölliken.
Domizil neu:
Industriering 1371, 5742 Kölliken.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. [gestrichen: Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden.]. Die Gesellschaft wandelt bei der Kapitalerhöhung vom 14.12.2018 frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 80'000.00 um, wofür 800 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Der Verzicht auf die eingeschränkte Revision (opting-out) wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung aller Gründer vom 22.04.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Enderli, Ivan, von Oberhallau, in Zufikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Basar, Hayriye, österreichische Staatsangehörige, in Bergdietikon, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Blatnik Bierlein, Borislav, deutscher Staatsangehöriger, in Saanen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Veneri, Paolo, italienischer Staatsangehöriger, in Glattfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hubeli Treuhand GmbH (CHE-236.028.497), in Olten, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004522706, Registre du commerce Argovie, (400)
KannaSwiss GmbH, in Zufikon, CHE-258.369.297, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2017, Publ. 3291127).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Serra di Cassano, Corso, von Tartegnin, in Gsteig, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Enderli, Ivan, von Oberhallau, in Zufikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Basar, Hayriye, österreichische Staatsangehörige, in Bergdietikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].