Renseignements sur Aziz El Hadar
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Aziz El Hadar
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Registre du commerce Argovie, (400)
Ide AG, in O b e r s i g g e n t h a l, Montagearbeiten aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 21.07.1997. S. 5158).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schindler, Peter Josef. von Röthenbach im Emmental, in Baden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wernli, Josef H.U., von Thalheim AG, in Baden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nubi Treuhand & Services W.P. Meier, in Obersiggenthal, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
El Hadar, Aziz, marokkanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Walter P., von Obersiggenthal, in Obersiggenthal, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Humar Treuhand Marcel Huggenberger, in Wettingen, Revisionsstelle.
Registre du commerce Argovie, (400)
Ide AG, bisher in Baden, Montagearbeiten aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr.41 vom 03.03.1997, S.1421).
Statutenänderung:
18.06.1997.
Sitz neu:
Obersiggenthal.
Domizil neu:
Hertensteinstrasse 2, 5415 Nussbaumen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung oder telegrafisch oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Publikation im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ASI Revisions AG, in Uitikon, Revisionsstelle;
Ruoss, Alois Andreas, von Zürich und Schübelbach, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
El Hadar, Aziz, marokkanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: marokanischer Staatsangehöriger, Vizepräsident];
Wernli, Josef H.U., von Thalheim AG, in Baden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nubi Treuhand & Services W.P. Meier, in Obersiggenthal, Revisionsstelle.
Registre du commerce Argovie, (400)
Ide AG, in Baden, Organisation und Durchführung von Montagearbeiten aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.103 vom 30.5.1996, S.3146).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nussberger, Roland, von Seengen, in Seengen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruoss, Alois Andreas, von Zürich und Schübelbach, in Zürich, Prädent, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
;
El Hadar, Aziz, marokanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Geschäftsführer);
Schindler, Peter Josef, von Röthenbach im Emmental, in Baden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.