Renseignements sur Andreas Eigenmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Andreas Eigenmann
Dernières notifications FOSC pour Andreas Eigenmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005118626, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Felix und Regula Kirche, in Zürich, CHE-246.529.588, Stiftung (SHAB Nr. 95 vom 18.05.2020, Publ. 1004891263).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roque Placido, Rebelo, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Biolley, Rafael Paul, von Neuchâtel, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grgic, Luja, kroatische Staatsangehörige, in Obersiggenthal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Jeannette Lea, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chapinal, Pedro, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zahner, Agnes, von Kaltbrunn, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luzzatto, Dr. Francesco, von Boswil, in Schwyz, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eigenmann, Andreas, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Urs, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Summermatter, Walter, von St. Niklaus, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler, Dr. Max, von Horriwil, in Urdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6050054, Registre du commerce Zurich, (20)
Cover Tom GmbH, in Zürich, CH-020.4.023.919-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 192 vom 07.10.2003, S. 22, Publ. 1203070). Gemäss Erklärung vom 15.02.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eigenmann, Andreas, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Registre du commerce Zurich, (20)
Cover Tom GmbH, in Zürich, Agnesstrasse 24, 8004 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
9.08.2001, 17.08.2001.
Zweck:
Handel und Vertrieb von Waren im Papeterie-, Bücher- und CD-Bereich;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Eigenmann, Andreas, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Meyer, Thomas, von Zollikon, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.