Renseignements sur Bernhard Eichmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Bernhard Eichmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3646102, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Eichmann & Co. AG, Elektrowerkzeuge, in Basel, CH-270.3.001.856-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2005, S. 6, Publ. 2637826).
Firma neu:
Eichmann & Co. AG, Elektrowerkzeuge in Liquidation. Auflösung der Gesellschaft durch Generalversammlung vom 10.11.2006.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichmann, Bernhard, von Altstätten, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3228818, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Eichmann AG Maschinen und Werkzeuge, in Basel, CH-270.3.013.693-2, Dornacherstr. 380, 4053 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.01.2006.
Zweck:
Handel mit Maschinen und Werkzeugen. Die Gesellschaft kann auch mit andern Waren handeln, überdies Immobilien, gewerbliche Schutzrechte und andere Vermögenswerte erwerben, bewirtschaften oder verwerten. Sie kann sich an andern Unternehmen beteiligen sowie Lizenzen und Vertretungen übernehmen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Beabsichtigte Sachübernahme:
Betriebseinrichtungen und -geräte sowie Ersatzteil- und Warenlager der 'Eichmann & Co. AG, Elektrowerkzeuge', in Basel, zum Preis von höchstens CHF 250'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
Eingeschriebene Briefe, soweit und sofern Adressen bekannt, sonst via Publikationsorgan.
Eingetragene Personen:
Götschi, Gerhard, von Alpnach, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eichmann, Bernhard, von Altstätten, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Prime Support GmbH, in Therwil, Revisionsstelle.
Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Eichmann & Co. AG, Elektrowerkzeuge, in B a s e l, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 01.09.1998, S. 6036).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küry, Bruno, von Hofstetten SO, in Hofstetten SO, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichmann, Bernhard, von Altstätten, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates].