Renseignements sur Ursula Anna Eicher Schubiger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ursula Anna Eicher Schubiger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006098385, Registre du commerce Zurich, (20)
Bank Avera Genossenschaft, in Wetzikon (ZH), CHE-105.754.176, Genossenschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2024, Publ. 1006049150).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eicher, Ursula, von Rüti ZH, in Rüti ZH, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubser, Adrian, von Quarten, in Pfäffikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Klauser, Josua, von Schmiedrued, in Wängi, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Marfurt, Raymond, von Luzern, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 3501684, Registre du commerce Zurich, (20)
Sparkasse Zürcher Oberland, in Wetzikon ZH, CH-020.5.901.458-6, Betrieb einer Sparkasse, Genossenschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2006, S. 23, Publ. 3224640).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Besmer, Heinrich, von Oberägeri, in Wald ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rettenhaber, René, von Zürich, in Bäretswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eicher, Ursula, von Rüti ZH, in Rüti ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Perlini, Fabio, von Etzgen, in Wetzikon ZH, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Fehraltorf];
Zeindler, Roland, von Bellikon, in Wetzikon ZH, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Steinhausen, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Fürst, Silvia, von Gossau ZH, in Gossau ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Gachnang, Peter, von Buchholterberg, in Zufikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Müller, Oskar, von Buchholterberg, in Zufikon, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Küssnacht am Rigi].
Registre du commerce Zurich, (20)
PER Patententwicklungsgesellschaft Richter AG, in Rüti ZH, Verwaltung von Patenten, technischem Know-how und sonstigen Schutzrechen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.1996, S. 768).
Firma neu:
PER Patententwicklungsgesellschaft Richter AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.12.1998 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Richter, Klaus Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (D), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eicher Schubiger, Ursula, von Rüti ZH, in Rüti ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift];
Eicher Treuhand, in Rüti ZH, Liquidatorin.