Renseignements sur Prof. Dr. Alex Niklaus Eberle
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Prof. Dr. Alex Niklaus Eberle
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4430845, Registre du commerce Soleure, (241)
Atexxi AG, bisher in Basel, CHE-103.238.857, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2016, Publ. 3172925).
Statutenänderung:
02.07.2018.
Sitz neu:
Solothurn.
Domizil neu:
bei Roger Egger, Haffnerstrasse 17, 4500 Solothurn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberle, Prof. Dr. Alex Niklaus, von St. Gallen, in Basel, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breitenmoser, Reto, von Mosnang, in Rothrist, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3172925, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
SpiegelArt AG, bisher in Solothurn, CHE-103.238.857, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2008, S. 23, Publ. 4775740).
Gründungsstatuten:
26.09.1994.
Statutenänderung:
08.11.2016.
Firma neu:
Atexxi AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Atexxi SA) (Atexxi SA) (Atexxi Ltd).
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Oberer Batterieweg 71, 4059 Basel.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, die Entwicklung, die Produktion den Vertrieb und Unterhalt von Investitionsgütern für das Gesundheitswesen und die Industrie. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige und verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Grundstücke, Liegenschaften erwerben, halten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spiegel, Adrian, von Kestenholz, in Seengen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Eberle, Prof. Dr. Alex Niklaus, von St. Gallen, in Basel, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.