Renseignements sur Christian Eberhard
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Christian Eberhard
Dernières notifications FOSC pour Christian Eberhard
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006003320, Registre du commerce Argovie, (400)
CE Messtechnik GmbH, in Bremgarten (AG), CHE-394.774.547, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2023, Publ. 1005674342).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberhard, Christian, von Sattel, in Bremgarten (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Kettner, Helena, von Zumikon, in Bremgarten (AG), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numéro de publication: HR01-1005674342, Registre du commerce Argovie, (400)
CE Messtechnik GmbH (CE Messtechnik Sàrl) (CE Messtechnik Sagl) (CE Messtechnik Ltd liab Co), in Bremgarten (AG), CHE-394.774.547, Spiegelgasse 8, 5620 Bremgarten AG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.01.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Messtechnik, Elektrothermografie, Betriebsmittelprüfungen, Reparaturen und Instandstellung von Betriebsmitteln, Umsetzung und Reparatur von Autoelektrik und Autoelektronik. Sie kann Aktivitäten in der Ausbildung, Qualitätsförderung und Arbeitssicherheit im Bereich Elektrotechnik und Elektroinstallationen durchführen. Die Gesellschaft kann zudem Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des ln- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung des Gründers vom 27.01.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Eberhard, Christian, von Sattel, in Bremgarten (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kettner, Helena, von Zumikon, in Bremgarten (AG), mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Argovie, (400)
FLS GmbH, in Widen, Dienstleistungen im Bereich der Veranstaltungstechnik usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 253 vom 28.12.1999, S. 8805).
Statutenänderung:
10.06.2002.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Markus, von Uezwil, in Villmergen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kislig, Stefan, von Seftigen, in Widen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.-- [bisher: Kisling, Stefan, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--];
Meier, Patrick, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Unterlunkhofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.-- [bisher: in Villmergen, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--];
Eberhard, Christian, von Sattel, in Wohlen AG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Eberle, Marco, von Dietikon, in Dietikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Hintermann, René, von Stadel, in Widen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--.