Renseignements sur Andrin Dünner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Andrin Dünner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005842956, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Naturaleza GmbH, in Horn, CHE-232.420.643, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2021, Publ. 1005283086).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maier, Claudio, deutscher Staatsangehöriger, in Altnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dünner, Andrin, von Weinfelden, in St. Gallen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 101 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Maier, Milena, von Sulgen, in St. Gallen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR01-1005581597, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Acoustic Jungle KLG, in St. Gallen, CHE-207.323.534, Ullmannstrasse 23b, 9014 St. Gallen, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.01.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Gastronomiestätten, die Planung und Durchführung von Events, den Betrieb von Gross- und Kleinspielen, das Aufstellen sowie den Verkauf und die Vermietung von Sport-, Unterhaltungs- und Geschicklichkeitsspielgeräten. Die Gesellschaft kann ferner alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Eingetragene Personen:
Dünner, Andrin, von Weinfelden, in St. Gallen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheiwiller, Kevin, von Waldkirch, in St. Gallen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weder, David, von Diepoldsau, in Sulgen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005521544, Registre du commerce Zurich, (20)
Green Cow GmbH, bisher in Aadorf, CHE-411.476.739, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2021, Publ. 1005210215).
Statutenänderung:
01.07.2022.
Firma neu:
Your Floor GmbH.
Sitz neu:
Uster.
Domizil neu:
Zeltweg 47, 8610 Uster.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Innenausbau. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dünner, Andrin, von Weinfelden, in Aadorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Maier, Milena, von Sulgen, in Aadorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pavicic, Dalibor, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.