Renseignements sur Olga Pamela Bräm
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Olga Pamela Bräm
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005648754, Registre du commerce Argovie, (400)
Magic Watcher GmbH, in Oberrohrdorf, CHE-113.501.447, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2021, Publ. 1005268154).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bräm, Olga Pamela, von St. Gallen, in Oberrohrdorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bräm, Pascal, von Baden, in Oberrohrdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005268154, Registre du commerce Argovie, (400)
Maximum Arts GmbH, bisher in Oberriet (SG), CHE-113.501.447, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 192 vom 05.10.2009, Publ. 5276966).
Statutenänderung:
14.07.2021. 03.08.2021.
Firma neu:
Magic Watcher GmbH.
Sitz neu:
Oberrohrdorf.
Domizil neu:
Vorderi Böde 2a, 5452 Oberrohrdorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb von Waren aller Art sowie die Herstellung Waren aller Art, insbesondere im Bereich der Luxusindustrie wie Mode, Schmuck, im Inneneinrichtungsbereich und von Designobjekten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bräm, Pascal, von Baden, in Oberrohrdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bräm, Olga Pamela, von St. Gallen, in Oberrohrdorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Dréçun, Olga Pamela, in Oberriet (SG), mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].