Renseignements sur Seyho Doymaz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Seyho Doymaz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1004816889, Registre du commerce Zoug, (170)
HFS Global GmbH, in Risch, CHE-131.027.679, Birkenmatt 25, 6343 Rotkreuz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.01.2020.
Zweck:
Betrieb von Gaststätten, Restaurants mit Take Away, sowie Handel mit Waren aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 16.01.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Erkenek, Hüseyin, türkischer Staatsangehöriger, in Kriens, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Doymaz, Seyho, von Chur, in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gozel, Faik, amerikanischer Staatsangehöriger, in Buchrain, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 6178272, Registre du commerce Obwald, (140)
Doymaz GmbH, in Sarnen, CH-320.4.062.951-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2010, S. 10, Publ. 5862756).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Doymaz, Seyho, türkischer Staatsangehöriger, in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Doymaz, Zeynal, türkischer Staatsangehöriger, in Thayngen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 5862756, Registre du commerce Obwald, (140)
Doymaz GmbH, bisher in Sargans, CH-320.4.062.951-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2008, S. 9).
Statutenänderung:
7.10.2010.
Sitz neu:
Sarnen.
Domizil neu:
Bahnhofplatz 1, 6060 Sarnen.
Zweck:
Führen eines Imbisslokals, Take-Aways sowie eines Pizzaimbisses. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Beteiligungen, Lizenzen und Patente erwerben, verwalten und veräussern, Vertretungen übernehmen sowie im In- und Ausland Grundstücke und Liegenschaften erwerben, überbauen, halten, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 28.02.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision [wie bisher];
[gestrichen: Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Doymaz, Seyho, türkischer Staatsangehöriger, in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit 20 Stammanteilen von je CHF 1'000.--];
Doymaz, Zeynal, türkischer Staatsangehöriger, in Thayngen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.--.