Renseignements sur Karl Diethelm-Hasler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Karl Diethelm-Hasler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1550305, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Automobile Diethelm AG, in Amriswil, CHE-101.201.085, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2005, S. 13, Publ. 2993270).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diethelm-Hasler, Karl, von Hefenhofen, in Amriswil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Diethelm-Hasler, Hildegard, von Hefenhofen, in Amriswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diethelm, Harry, von Hefenhofen, in Amriswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2993270, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Garage Diethelm AG Amriswil, in Amriswil, CH-440.3.004.423-6, Führung eines Garagebetriebs. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2002, S. 11, Publ. 685810).
Statutenänderung:
16.08.2005.
Firma neu:
Automobile Diethelm AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diethelm-Hasler, Karl, von Hefenhofen, in Amriswil, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Cressogno-Valsolda (IT)];
Diethelm-Hasler, Hildegard, von Hefenhofen, in Amriswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Cressogno-Valsolda (IT)].
Registre du commerce Thurgovie, (440)
Garage Diethelm AG Amriswil, in Amriswil, Führung eines Garagebetriebes usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr.244 vom 16.12.1996, S.7776).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diethelm-Hasler, Karl, von Hefenhofen, in Cressogno-Valsolda (Italien), Präsident, mit Einzelunterschrift (bisher: in Amriswil);
Diethelm-Hasler, Hildegard, von Hefenhofen, in Cressogno-Valsolda (Italien), Mitglied, mit Einzelunterschrift (bisher: in Amriswil).