Renseignements sur Sara Di Carlo
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Sara Di Carlo
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005438838, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
SR Treuhand GmbH, in Gaiserwald, CHE-112.206.170, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2018, S.0, Publ. 4032211).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Di Carlo, Sara, spanische Staatsangehörige, in Münchwilen TG, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosa, Silvano, von Basel, in Wil SG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Neuhauser, Michael, von Birwinken, in Abtwil SG (Gaiserwald), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ].
Numéro de publication: HR02-1005200914, Registre du commerce Thurgovie, (440)
IMPERIA GmbH, bisher in St. Gallen, CHE-170.135.462, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2017, Publ. 3402475).
Statutenänderung:
16.04.2021.
Sitz neu:
Münsterlingen.
Domizil neu:
Seestrasse 44, 8596 Scherzingen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen im Treuhandwesen. Darüber hinaus bezweckt sie die Erbringung von Baudienstleistungen. Darüber hinaus bezweckt sie die Erbringung von Baudienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, sowie Garantien oder Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Carlo, Sara, italienische Staatsangehörige, in Scherzingen (Münsterlingen), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in St. Gallen].
Numéro de publication: 4005329, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
SR Treuhand GmbH, bisher in Wiesendangen, CHE-112.206.170, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 08.12.2015).
Gründungsstatuten:
13.01.2005.
Statutenänderung:
22.12.2017.
Sitz neu:
Gaiserwald.
Domizil neu:
Auwiesenstrasse 26, 9030 Abtwil. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [Änderung aufgrund anderer Eintragungspraxis.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rosa-Menotti, Corina Sabrina, von Winterthur und Basel, in Stettfurt, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Carlo, Sara, spanische Staatsangehörige, in Münchwilen TG, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rosa, Silvano, von Basel, in Wil SG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].