Renseignements sur Christian Denda
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Christian Denda
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005876629, Registre du commerce Argovie, (400)
Expert Immo Broker AG, in Möriken-Wildegg, CHE-110.579.737, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2021, Publ. 1005168575).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Denda, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Gränichen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Näf, Harry, von Neckertal, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR01-1005867817, Registre du commerce Argovie, (400)
Kianum GmbH, in Gränichen, CHE-215.930.400, Niderfeldweg 8, 5722 Gränichen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.10.2023.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Kauf, der Verkauf und die Vermittlung von Immobilien, der Handel mit Waren aller Art, die Planung und Projektierung, der Bau, der Betrieb, die Wartung, der Unterhalt und die Reparatur von technischen Anlagen, die Führung von Projekten sowie die Beratung öffentlicher und privater Unternehmen, Institutionen und Organisationen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Im Übrigen kann sie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 09.10.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Denda, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Gränichen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Denda, Anja Vera, von Walkringen, in Gränichen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1005168575, Registre du commerce Argovie, (400)
Nomcom AG, in Möriken-Wildegg, CHE-110.579.737, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2019, Publ. 1004767300).
Statutenänderung:
24.03.2021.
Firma neu:
Expert Immo Broker AG.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Kauf, der Verkauf und die Vermittlung von Immobilien, der Handel mit Waren aller Art, die Planung und Projektierung, der Bau, der Betrieb, die Wartung, der Unterhalt und die Reparatur von technischen Anlagen, die Führung von Projekten sowie die Beratung öffentlicher und privater Unternehmungen, Institutionen und Organisationen. Insbesondere kann die Gesellschaft im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Im Übrigen kann sie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder elektronisch, nötigenfalls durch eingeschriebenen Brief, an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Näf, Harry, von Neckertal, in Möriken-Wildegg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Denda, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Gränichen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.