Renseignements sur Bernd Dellers
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Bernd Dellers
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3456117, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Grimmeisen Kälte-Klima-Technik GmbH, in Münchenstein, CHE-109.527.248, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 99 vom 27.05.2013, Publ. 7202616).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dellers, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Binningen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mayer, Carl Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 7202616, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Grimmeisen Kälte-Klima-Technik GmbH, in Allschwil, CH-270.4.013.110-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2010, S. 6, Publ. 5655316).
Statutenänderung:
17.05.2013.
Sitz neu:
Münchenstein.
Domizil neu:
Loogstrasse 30a, 4142 Münchenstein.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Installation, Lieferung und Montage von Anlagen im Kälte- und Klimabereich und deren dazugehörenden Leistungen. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen oder mit solchen zusammenarbeiten, ferner gewerbliche Schutzrechte, Grundeigentum und andere Vermögenswerte erwerben, nutzen und veräussern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich per Post, per Telefax oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rudolf, Johann Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimmeisen, Robert Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Grimmeisen, Bernhard Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Dellers, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Binningen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1125666, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Lutema Klimatechnik GmbH, in Münchenstein, Erstellung, Projektierung und Werbung von klimatechnischen Anlagen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 151 vom 08.08.1995, S. 4437).
Statutenänderung:
4.08.2003.
Firma neu:
Klimair Klimatechnik GmbH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dellers, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Binningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: in Münchenstein];
Dellers, Natalie, von Münchenstein, in Binningen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [bisher: in Münchenstein].