Renseignements sur Viviane Yvonne Debock
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Viviane Yvonne Debock
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005818398, Registre du commerce Zoug, (170)
BEAUFORT-Trans AG, in Baar, CHE-113.811.787, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 11.02.2022, Publ. 1005403385).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boontjes, Petrus Gerardus Cornelius, niederländischer Staatsangehöriger, in Matzendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Debock, Viviane Yvonne, belgische Staatsangehörige, in Emmetten, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Boontjes, Stephanie Sophia Geertje, niederländische Staatsangehörige, in Matzendorf, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005403385, Registre du commerce Zoug, (170)
BEAUFORT-Trans AG, bisher in Hergiswil (NW), CHE-113.811.787, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2020, Publ. 1004845462).
Statutenänderung:
27.01.2022.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Neuhofstrasse 3D, 6340 Baar.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Remo, von Tägerig, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schrotz, Doris, deutsche Staatsangehörige, in Schwyz, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boontjes, Petrus Gerardus Cornelius, niederländischer Staatsangehöriger, in Matzendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Debock, Viviane Yvonne, belgische Staatsangehörige, in Emmetten, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Boontjes, Stephanie Sophia Geertje, niederländische Staatsangehörige, in Matzendorf, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 7056380, Registre du commerce Nidwald, (150)
BEAUFORT-Trans AG, in Hergiswil NW, CH-270.3.013.952-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2011, Publ. 6331354).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Debock, Viviane Yvonne, belgische Staatsangehörige, in Emmetten, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.