Renseignements sur Hermanus Wilhelmus Maria de Beijer
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hermanus Wilhelmus Maria de Beijer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005417990, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Rheinstadt Schiffahrts AG, in Basel, CHE-108.814.716, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2018, Publ. 1004520004).
Firma neu:
Rheinstadt Schiffahrts AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist infolge Auflösung von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.02.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Beijer, Hermanus Wilhelmus Maria, niederländischer Staatsangehöriger, in Arnhem (NL), Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stoffel, Roland, von Basel, in Laufen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 976783, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Rheinstadt Schiffahrts AG, in Basel, CH-270.3.004.721-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2013, Publ. 7029308).
Domizil neu:
c/o BDO AG, Münchensteinerstr. 43, 4052 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peier, Rudolf, von Lostorf, in Füllinsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Beijer, Hermanus Wilhelmus Maria, niederländischer Staatsangehöriger, in Arnhem (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Stoffel, Roland, von Basel, in Laufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6975714, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Rheinstadt Schiffahrts AG, in Basel, CH-270.3.004.721-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 29.03.2005, S. 5, Publ. 2764884).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grieshaber, Irmgard, von Oberwil BL, in Basel, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Beijer, Hermanus Wilhelmus Maria, niederländischer Staatsangehöriger, in Arnhem (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.