Renseignements sur Gerhard Dariz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Gerhard Dariz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2902145, Registre du commerce Zoug, (170)
inmedis GmbH, in Zug, CHE-113.654.499, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2009, S. 23, Publ. 5330130).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bearth, Claudio, von Sumvitg, in Menzingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Dariz, Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Cham, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Bissig, Matthias, von Unterschächen, in Altdorf UR, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zürich und mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 5330130, Registre du commerce Zoug, (170)
inmedis GmbH, in Zug, CH-170.4.007.241-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2009, S. 24, Publ. 4955206).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenzin Dariz, Cornelia, von Disentis/Mustér, in Cham, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bissig, Matthias, von Unterschächen, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Dariz, Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Cham, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und Gesellschafter mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4955206, Registre du commerce Zoug, (170)
inmedis GmbH, in Risch, CH-170.4.007.241-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2007, S. 21, Publ. 3960376).
Statutenänderung:
19.03.2009.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 19.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenzin Dariz, Cornelia, von Disentis/Mustér, in Cham, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00];
Dariz, Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Cham, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00].