Renseignements sur Christine Luise Crevoisier-Martin
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Christine Luise Crevoisier-Martin
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3750001, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
LC Mechanik AG, in Oberwil (BL), CHE-448.088.797, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2016, Publ. 3168285).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Crevoisier-Martin, Christine, von Basel, in Aesch (BL), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6716986, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Crevoisier Consulting GmbH, in Oberwil BL, CH-280.4.015.864-5, Mühlemattstrasse 33, 4104 Oberwil BL, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
31.05.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Unternehmungen, insbesondere im Bereich Personalwirtschaft, und bietet dabei ach operative Unterstützung an. Die Gesellschaft kann Betriebsmittel vermieten, gewerbliche Schutzrechte und Know-How erwerben und verwerten, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des erloschenen Einzelunternehmens 'Christine Crevoisier Personaldienstleistungen plus' (CH-280.1.013.666-7), in Aesch BL, gemäss Vertrag vom 31.05.2012 und Übernahmebilanz per 31.12.2011 mit Aktiven von CHF 30'749.00 und Passiven von CHF 5'048.00, wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 5'701.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 31.05.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Crevoisier-Martin, Christine, von Basel, in Aesch BL, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schlaeflin, Luc, französischer Staatsangehöriger, in Aesch BL, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 6616804, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
LC Mechanik AG, in Oberwil BL, CH-280.3.015.656-7, Mühlemattstrasse 33, 4104 Oberwil BL, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.03.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation von und den Handel mit Industriegütern aus Metall und Kunststoff. Die Gesellschaft kann alle andern mit dem Gesellschaftszweck in direktem oder indirektem Zusammenhang stehende Geschäfte betreiben. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke und Liegenschaften erwerben und verkaufen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des erloschenen Einzelunternehmens 'LC Mechanik Schlaeflin' (CH-280.1.014.909-1), in Oberwil BL, gemäss Vertrag vom 14.03.2012 und Übernahmebilanz per 31.12.2011 mit Aktiven von CHF 355'254.00 und Passiven von CHF 161'218.00, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 94'036.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief. Gemäss Erklärung vom 14.03.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Crevoisier-Martin, Christine, von Basel, in Aesch BL, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Schlaeflin, Luc, französischer Staatsangehöriger, in Aesch BL, Mitglied, mit Einzelunterschrift.