Renseignements sur Vito Convertini
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Vito Convertini
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006059988, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
VR Autopartner AG, in Schaffhausen, CHE-107.417.123, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2021, Publ. 1005340327).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Convertini, Dario, von Onsernone, in Beringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Convertini, Vito, italienischer Staatsangehöriger, in Thayngen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Zuber, Dominic Pascal, von Affoltern im Emmental, in Thayngen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005340327, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
VR Autopartner AG, in Schaffhausen, CHE-107.417.123, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2010, S.16, Publ. 5475070).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zuber, Ralph, von Affoltern im Emmental, in Thayngen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Convertini, Vito, italienischer Staatsangehöriger, in Thayngen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4929722, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Zuber + Convertini GmbH, in Schaffhausen, CH-290.4.006.118-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 187 vom 26.09.1996, S. 5339).
Statutenänderung:
27.02.2009.
Zweck neu:
Betrieb einer Garage, Handel mit Motorfahrzeugen jeglicher Art, mit Ersatzteilen und Zubehör sowie Waren aller Art;
Ausführung von Reparatur- und Servicearbeiten;
Übernahme und Errichtung von Vertretungen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Laut Erklärung der Geschäftsführung vom 25.02.2009 untersteht die Gesellschaft nicht der ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Convertini, Vito, italienischer Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Vorsitzender Geschäftsführer und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer und Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Zuber, Ralph, von Affoltern im Emmental, in Thayngen, Geschäftsführer und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].