Renseignements sur Dr. Paolo Colombani
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Dr. Paolo Colombani
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005445145, Registre du commerce Zurich, (20)
Schweizerische Adipositas-Stiftung, in Zürich, CHE-109.497.682, Stiftung (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2021, Publ. 1005300827).
Name neu:
Schweizerische Adipositas-Stiftung in Liquidation.
Uebersetzungen des Namens neu:
(Fondation suisse d'obésité en liquidation) (Fondazione svizzera d'obesità in liquidazione) (Swiss obesity foundation in liquidation).
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse: c/o Dr. med. Renward S. Hauser, Im Brünneli 12, 8127 Forch. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 22.02.2022 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Colombani, Paolo, italienischer Staatsangehöriger, in Worb, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hauser, Renward, von Glarus Nord, in Maur, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005300827, Registre du commerce Zurich, (20)
Schweizerische Adipositas-Stiftung, in Zürich, CHE-109.497.682, Stiftung (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2020, Publ. 1004844177).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Grünigen, Heinrich, von Saanen, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kurt Jäger Revisionen (CHE-114.681.932), in Bad Ragaz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Colombani, Paolo, italienischer Staatsangehöriger, in Worb, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
von Graffenried AG Teuhand (CHE-103.633.774), in Bern, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005094383, Registre du commerce Zoug, (170)
Infladata Sagl, bisher in Lugano, CHE-357.160.186, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2019, Publ. 1004742679).
Statutenänderung:
22.12.2020.
Firma neu:
Well Warm GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Well Warm Sagl) (Well Warm LLC).
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Baarerstrasse 10, 6300 Zug.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Datenerhebung, Datenverifizierung und Datenanalyse im In- und Ausland insbesondere auf dem Gebiet des Gesundheitswesens und Forschung im Bereich welche antiphlogistische, entzündungshemmende und/oder vorbeugende Wirkungen Hitze und Wärme auf den menschlichen Körper haben sowie Produkte in diesem Bereich zu entwickeln, zu produzieren, herzustellen, zu verkaufen oder zu lizensieren. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen mit Ausnahme von Grundstückgeschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
mymeleon AG (CHE-219.599.020), in Zug, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rentsch, Christoph, von Riehen, in Riehen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Carrera, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Lomazzo (IT), Prokurist, mit Einzelprokura;
Colombani, Paolo, italienischer Staatsangehöriger, in Worb, Prokurist, mit Einzelprokura;
Mustone, Valentino, von Cadenazzo, in Lavertezzo, Prokurist, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
THE ANTI-INFLAMMAGING COMPANY LTD. (12364236), in Lincolnshire (GB), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Baumann, Raphael, von Wassen, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.