Renseignements sur Michel Clavien
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Michel Clavien
Numéro de publication: 5385662, Registre du commerce Valais, (626)
Michel O. Clavien Sàrl, à Sion, CH-626.4.008.732-4, société à responsabilité limitée (FOSC no 155 du 15.08.2003, p. 10, publ. 1131086).
Modification des statuts:
2.11.2009.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Nouvelles communications:
communication aux associés: par écrit ou par courriel. [biffé: capital social entièrement libéré].
Inscription ou modification de personnes:
Clavien, Michel, de Miège, à Sion, associé, gérant et président, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 1'000.-- [précédemment: associé et gérant];
Clavien, Michel-Olivier, de Sion et Pfäffikon, à Sion, associé, gérant et secrétaire, sans droit de signature, pour 19 parts sociales de CHF 1'000.-- [précédemment: associé, pour une part sociale de CHF 19'000.--]. Selon déclaration du gérant du 02.11.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte [Adaptation au nouveau droit de la Sàrl].
Numéro de publication: 1131086, Registre du commerce Valais
Michel O. Clavien Sàrl, à Sion, rue de Lausanne 20, 1950 Sion, nouvelle société à responsabilité limitée.
Date des statuts:
6.08.2003.
But:
conseils, services et exploitation en matière agricole viti-vinicole.
Capital social:
CHF 20'000.--.
Organe de publication:
FOSC.
Personnes inscrites:
Clavien, Michel-Olivier, de Sion et Pfäffikon, à Sion, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 19'000.--;
Clavien, Michel, de Miège, à Sion, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 1'000.--. Capital social entièrement libéré.
Numéro de publication: 806480, Registre du commerce Valais
Atelier de Massage A. Boller Sàrl, à Sion, société à responsabilité limitée (FOSC no 137 du 18.07.2001, p. 5524).
Modification des statuts:
18.12.2002.
Personne et signature radiée:
Clavien, Michel, de Miège, à Sion, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--.
Inscription ou modification de personne:
Boller Clavien, Alessandra, de Sion et Zurich, à Sion, associée et gérante, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 20'000.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 19'000.--]. [statuts modifiés en conséquence].