Renseignements sur Kurt Christen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Kurt Christen
Participations
Dernières notifications FOSC pour Kurt Christen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005379911, Registre du commerce Berne, (36)
tcc - personnel services ag, in Bern, CHE-342.331.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2017, Publ. 3898917).
Statutenänderung:
03.01.2022.
Sitz neu:
Spiez.
Domizil neu:
c/o Kurt Christen, Seestrasse 30, 3700 Spiez.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Kurt, von Affoltern im Emmental, in Spiez, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Berner, Hansjürg, von Ried bei Kerzers, in Müntschemier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied];
Borgeaud, Dennis Maxime, von Morrens (VD), in Herzogenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied].
Numéro de publication: HR02-1005357467, Registre du commerce Berne, (36)
tcc - the career company ag, in Bern, CHE-101.410.016, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2015, S.0, Publ. 2257463).
Statutenänderung:
08.12.2021.
Sitz neu:
Spiez.
Domizil neu:
c/o Kurt Christen, Seestrasse 30, 3700 Spiez.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Kurt, von Affoltern im Emmental, in Spiez, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Berner, Hansjürg, von Ried bei Kerzers, in Müntschemier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied];
Borgeaud, Dennis Maxime, von Morrens (VD), in Herzogenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied].
Numéro de publication: HR02-1004790566, Registre du commerce Berne, (36)
tcc - direct search ag, in Bern, CHE-216.530.925, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 18.03.2016, Publ. 2731631).
Firma neu:
tcc - direct search ag in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(tcc - direct search sa en liquidation) (tcc - direct search ltd. in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.12.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berner, Hansjürg, von Ried bei Kerzers, in Müntschemier, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Gautschi, Marianne, von Unterkulm, in Herzogenbuchsee, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Kurt, von Affoltern im Emmental, in Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].