Renseignements sur Andrea Chalverat
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Andrea Chalverat
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005550173, Registre du commerce Zurich, (20)
Sportanlagen Faisswiesen AG, in Dietlikon, CHE-114.789.015, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2021, Publ. 1005313086).
Statutenänderung:
30.06.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung des Hallen- und Freibades Faisswiesen der Gemeinden Dietlikon und Wangen-Brüttisellen sowie von sport- und branchenverwandten Betrieben und Anlagen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Tätigkeiten ausüben, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erreichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft verfolgt weder Erwerbs- noch Selbsthilfezwecke.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chalverat, Andrea, von Lütisburg, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
MOORE STEPHENS EXPERT (ZURICH) AG (CHE-109.576.732), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dettwiler, Ruth, von Langenbruck, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR01-1005120855, Registre du commerce Zurich, (20)
laufbahnberatung-chalverat.ch GmbH, in Wangen-Brüttisellen, CHE-229.410.704, Dübendorfstrasse 25, 8602 Wangen b. Dübendorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.03.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Laufbahnberatung und Coaching für Jugendliche im Berufswahlprozess und Erwachsene bei einer Standortbestimmung und Neuorientierung;
Bewerbungsunterstützung;
Eltern- und Erwachsenenbildung sowie Beratung;
Rechtsberatung von natürlichen und juristischen Personen vorwiegend in arbeitsrechtlichen Belangen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch gewöhnlichen oder eingeschriebenen Brief an die im Anteilbuch eingetragenen Adressen. Gemäss Erklärung vom 01.03.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Chalverat, Andrea, von Lütisburg, in Wangen-Brüttisellen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 2907721, Registre du commerce Zurich, (20)
Sportanlagen Faisswiesen AG, in Dietlikon, CHE-114.789.015, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2015, Publ. 2222441).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reutener, Thomas, von Meilen und Zürich, in Wallisellen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nänny, Stephan, von Lutzenberg, in Dietlikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Chalverat, Andrea, von Lütisburg, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.