Renseignements sur Elisa-Christin Çetta-Schneider
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Elisa-Christin Çetta-Schneider
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006069009, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
TGH Vermittlungs GmbH, in Balgach, CHE-399.803.334, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2024, Publ. 1006046505).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Çetta-Schneider, Elisa-Christin, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zibung, Simon, von Hergiswil (NW), in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR01-1006046505, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
TGH Vermittlungs GmbH, in Balgach, CHE-399.803.334, Balgacherstrasse 202, 9435 Heerbrugg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.05.2024. 24.05.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs- und Vermittlungsdienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften oder Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 15.05.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Çetta-Schneider, Elisa-Christin, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR01-1005762405, Registre du commerce Lucerne, (100)
Vervel AG, in Luzern, CHE-278.474.201, Obermättlistrasse 16, 6015 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
01.06.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. Mit Erklärung vom 01.06.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Cetta, Elisa-Christin, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.