Renseignements sur Andrea Edoardo Cavalcante
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Andrea Edoardo Cavalcante
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1005457581, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Archepay Genossenschaft, in Walzenhausen, CHE-437.269.490, Grund 543, 9428 Walzenhausen, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.03.2022.
Zweck:
Die Genossenschaft bezweckt die Entwicklung des lokalen Handels durch ein digitales, gebührenfreies Nutzen eines Zahlungsystem, die Bereitstellung des Zahlungssystem, dass den Austausch und die Vermarktung ihrer Produkte an ihre Mitglieder in gemeinsamer Selbsthilfe begünstigt. Die Einnahmen der Genossenschaft dienen hauptsächlich der Kostendeckung und In der Unterstützung von sozialen Projekten. Die Genossenschaft kann eine gewerbliche Tätigkeit ausüben;
Sponsoren sammeln, um das System zu finanzieren. Sie kann sich an anderen Geschäften beteiligen. Für die Ausführung des Zwecks kann die Genossenschaft mit den zuständigen Behörden oder anderen Organisationen, die sie bei ihren Zielen unterstützt, zusammenarbeiten. Die Genossenschaft kann auch andere Aktivitäten ausüben, die mit dem Zweck der Genossenschaft zu tun haben, oder diesen direkt oder indirekt unterstützen.
Anteilscheine:
CHF 10.
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten gemäss Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen durch E-mail oder andere digitale Instrumente. Gemäss Erklärung des Vorstandes vom 15.04.2022 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Piller, Moritz, von Plaffeien, in Mesocco, Präsident der Verwaltung, mit Einzelunterschrift;
Cavalcante, Andrea, von Mendrisio, in Mendrisio, Vizepräsident der Verwaltung, mit Einzelunterschrift;
Bimbi, Dimitri, von Onsernone, in Gravesano, Mitglied der Verwaltung, Aktuar und Sekretär, mit Einzelunterschrift;
Gambuzza, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Pura, Mitglied der Verwaltung, mit Einzelunterschrift;
Müdespacher, Elias, von Mönchaltorf, in Bellinzona, Mitglied der Verwaltung, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6488464, Registre du commerce Zoug, (170)
VINCICASE Sagl, bisher in Bioggio, CH-514.4.026.666-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 208 vom 28.10.2002, S. 10, Publ. 703664).
Gründungsstatuten:
21.10.2002.
Statutenänderung:
13.12.2011.
Firma neu:
MIZA Immo GmbH.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Weinreben 1, 6301 Zug.
Zweck neu:
Kauf, Vermietung und Verkauf von Immobilien;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Brief oder EMail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cavalcante, Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Mendrisio, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Piller, Moritz, von Plaffeien, in Monte Carasso, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zanetti, Michele, von Bellinzona, in Monte-Carlo (MO), Geschäftsführer und Gesellschafter, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00;
Forni, Carine, von Melide, in Monte Carasso, Direktorin, mit Einzelunterschrift;
SOLEFID SAGL, succursale di San Vitorre (CH-350.9.001.071-7), in San Vittore, Revisionsstelle.