Renseignements sur Yvon Caugant
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Yvon Caugant
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6302130, Registre du commerce Zurich, (20)
IWOK GmbH, in Winterthur, CH-020.4.021.841-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 144 vom 28.07.2008, S. 24, Publ. 4590962).
Domizil neu:
c/o KAISER BUCHHALTUNGEN GMBH, Rudolfstrasse 31, 8400 Winterthur.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caugant, Yvon, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, René, von Appenzell, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5099412, Registre du commerce Zurich, (20)
camelia GmbH Zürich, in Zürich, CH-020.4.031.625-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2007, S. 21, Publ. 3737686). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 25.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pacaut, Laurent Jean-Luc, französischer Staatsangehöriger, in Genf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caugant, Yvon, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numéro de publication: 2993330, Registre du commerce Zurich, (20)
camelia GmbH Zürich, in Zürich, CH-020.4.031.625-0, Uetliberghalde 7, 8045 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
3.08.2005, 23.08.2005.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von IT-Dienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern und die direkt oder indirekt mit diesem Zweck im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke erwerben, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen in irgendwelcher Art beteiligen und Niederlassungen mit ähnlicher Zielsetzung im In- und Ausland eröffnen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Caugant, Yvon, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Pacaut, Laurent Jean-Luc, französischer Staatsangehöriger, in Genf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.