Renseignements sur André Cattin
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour André Cattin
Numéro de publication: 6183184, Registre du commerce Berne, (36)
Dacamec S. à r.l., à Villeret, CH-073.4.009.922-8, société à responsabilité limitée (No. FOSC 31 du 16.02.2009, p. 4, Publ. 4880704).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Cattin, André, de Les Bois, à Villeret, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 20'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Cattin, Elisabeth, de Les Bois, à Saint-Imier, associée et gérante, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 20'000.00;
Da Costa, Fabienne, de Les Bois, à Saint-Imier, avec procuration individuelle.
Numéro de publication: 2004196, Registre du commerce Berne, (36)
Dacamec S. à r.l., à Villeret, exploitation d'une entreprise de mécanique générale et sous-traitance, Société à responsabilité limitée (FOSC no 115 du 17.06.1999, p. 4058).
Modification des statuts:
20.11.2003.
Personne et signature radiée:
Da Costa, Felisberto, ressortissant portugais, à Saint-Imier, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 1'000.--.
Inscription ou modification de personne:
Cattin, André, de Les Bois, à Villeret, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 20'000.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 19'000.--].
Registre du commerce Berne, (36)
Dacamec S. à r. l., à V i l l e r e t, rue de la Vignette 13, 2613 Villeret, nouvelle société à responsabilité limitée.
Date des statuts:
28.05.1999.
But:
Exploitation d'une entreprise de mécanique générale et sous-traitance. La société peut créer des succursales, acquérir, créer, participer à des entreprises identiques ou analogues, acquérir ou vendre des immeubles.
Capital social:
CHF 20 000.
Faits qualifiés:
Apports en nature: la société reprend de Cattin André, selon contrat d'apports du 28.05.1999 différentes machines (2 fraiseuses, 2 tours, 3 perceuses, 1 presse, 2 scies et outillage divers) d'une valeur de CHF 20 000, acceptées pour le prix de CHF 20 000, montant entièrement imputé sur le capital social.
Organe de publication:
FOSC.
Personnes inscrites:
Cattin, André, de Les Bois, à Villeret, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 19 000;
Da Costa, Felisberto, ressortissant portugais. à Saint-Imier, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 1 000.