Renseignements sur Christian Carparelli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Christian Carparelli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2295613, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Aris Personalberatung GmbH, in Basel, CHE-109.496.056, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2015, Publ. 2262925).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carparelli, Christian, von Hasle bei Burgdorf, in Münchenstein, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 39'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2793490, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Aris Personalberatung GmbH, in Basel, CH-270.4.013.120-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2004, S. 5, Publ. 2210822).
Statutenänderung:
8.04.2005.
Stammkapital neu:
CHF 60'000.-- [bisher: CHF 20'000.--].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carparelli, Christian, von Hasle bei Burgdorf, in Münchenstein, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 39'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--];
Barra, Angelo, von Basel, in Münchenstein, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 21'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--].
Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
personalberatung das team ag, in Basel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2002, S. 6, Publ. 317800).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Carparelli, Christian, von Hasle bei Burgdorf, in Münchenstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.