Renseignements sur René Carnieletto
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour René Carnieletto
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2885659, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Willy A. Bachofen AG, in Muttenz, CHE-105.966.896, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 17.03.2015, Publ. 2047155).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Carnieletto, René, italienischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 2842147, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Unternehmensstiftung Willy A. Bachofen AG, in Basel, CHE-110.405.971, Stiftung (SHAB Nr. 179 vom 14.09.2012, Publ. 6848766).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Carnieletto, René, italienischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klingele, Berthold, deutscher Staatsangehöriger, in Eschbach (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ONLINE TREUHAND AG (CHE-101.574.132), in Reinach BL, Revisionsstelle [bisher: ONLINE TREUHAND AG (CH-170.3.016.912-3)].
Numéro de publication: 4842848, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Willy A. Bachofen AG, bisher in Basel, CH-270.3.000.419-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 24.11.2008, S. 8).
Statutenänderung:
31.03.2008.
Sitz neu:
Muttenz.
Domizil neu:
Junkermattstrasse 11, 4132 Muttenz.
Zweck:
Betrieb einer Maschinenfabrik. Die Gesellschaft kann sich an anderen Untenehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 500'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.--.
Aktien:
5'000 Namenaktien zu CHF 100.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Martin, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Frommherz, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Rickenbach-Egg (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Lüthi, Hanspeter, von Lauperswil, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Carnieletto, René, italienischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Hüthmair, Felix, österreichischer Staatsangehöriger, in Tuggen, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Jeker, Erich, von Büsserach, in Büsserach, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Mafli, Gabriela, von Rebstein, in Auenstein, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
rm treuhand gmbh, in Allschwil (CH-280.4.004.686-1), Revisionsstelle [wie bisher].
Zweigniederlassung:
Muttenz (HR BL) [wie bisher].