Renseignements sur Risch Capatt
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Risch Capatt
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5059600, Registre du commerce Grisons, (350)
Sennereigenossenschaft Trin, in Trin, CH-350.5.000.450-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2005, S. 10, Publ. 2666592).
Firma neu:
Sennereigenossenschaft Trin in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.03.2009 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casty, Roman, von Trin, in Trin, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Capatt, Risch, von Trin, in Trin, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Aktuar];
Telli, Hans Jakob, von Trin, in Trin Mulin (Trin), Mitglied und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied].
Numéro de publication: 2666592, Registre du commerce Grisons, (350)
Sennereigenossenschaft Trin, in Trin, CH-350.5.000.450-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.1996, S. 7858).
Statutenänderung:
20.04.2000.
Domizil neu:
c/o Roman Casty, 7014 Trin.
Zweck neu:
Bestmögliche Verwertung der im Genossenschaftskreis produzierten Kuhmilch sowie Förderung der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder durch Veranstaltungen von Vorträgen und Kursen.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht. [bisher: Haftung: Persönliche und solidarische Haftung der Mitglieder sowie statuarisch umschriebene unbeschränkte Nachschusspflicht.]. [Weitere Änderungen der Statuten betreffen keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Casty, Remo, von Trin, in Trin, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frischknecht, Joh. Georg, von Trin, in Trin, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Telli-Reich, Hans, von Trin, in Trin, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erni-Ambühl, Emil, von Trin, in Trin, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casty, Roman, von Trin, in Trin, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Capatt, Risch, von Trin, in Trin, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Telli, Hans Jakob, von Trin, in Trin Mulin (Trin), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.