Renseignements sur Martin Burkhart
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Martin Burkhart
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5428464, Registre du commerce Berne, (36)
Diesel & Dust GmbH, in Finsterhennen, CH-092.4.014.402-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2008, S. 4, Publ. 4432260).
Statutenänderung:
16.12.2009.
Domizil neu:
Hauptstrasse 34, 2577 Finsterhennen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen in den Kernbereichen MEDIA (Audio- und Videoproduktion, akustische und visuelle Produktionen, Grafikkonzepte für Drucksachen Media-Vermietung) sowie EDV-SUPPORT (Beratung, Installation, Schulung, An- und Verkauf von Hard- und Software). Die Gesellschaft ist befugt, sich an andern Unternehmen im In- und Ausland, die gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, zu beteiligen, solche Unternehmungen zu erwerben oder zu pachten sowie alle Geschäfte durchzuführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 16.12.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhart, Martin, von Müntschemier, in Obergerlafingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, Nicolas Marc, von Wohlen bei Bern, in Düdingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in Finsterhennen, Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 21'000.00];
Baeriswyl, Carole, von Fribourg, in Düdingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 4432260, Registre du commerce Berne, (36)
Diesel & Dust GmbH, in Finsterhennen, CH-092.4.014.402-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2006, S. 3, Publ. 3571142).
Statutenänderung:
1.04.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen in den drei Kernbereichen MEDIA (Audio- und Videoproduktionen, akustische und visuelle Produktionen, Grafikkonzepte für Drucksachen Media-Vermietung), DO-IT (handwerkliche Gesamtlösungen mit sämtlichen damit im Zusammenhang stehenden Arbeiten, Reparaturen und Service, Event- und Messebau) sowie EDV-SUPPORT (Beratung, Installation, Schulung, An- und Verkauf von Hard- und Software). Die Gesellschaft ist befugt, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland, die gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, zu beteiligen, solche Unternehmungen zu erwerben oder zu pachten sowie alle Geschäfte durchzuführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, Nicolas Marc, von Wohlen bei Bern, in Finsterhennen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 21'000.-- [bisher: in Schönbühl-Urtenen (Urtenen-Schönbühl), Gesellschafter und Geschäftsführer];
Burkhart, Martin, von Müntschemier, in Obergerlafingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.