Renseignements sur Esther Helene Burkhalter-Wunderli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Esther Helene Burkhalter-Wunderli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005804890, Registre du commerce Zurich, (20)
HET Immobilien AG, in Küsnacht (ZH), CHE-285.020.118, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2022, Publ. 1005546291).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stahel-Baumgartner, Helene, von Männedorf, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Burkhalter-Wunderli, Esther Helene, von Richterswil, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wunderli, Thomas Werner, von Richterswil, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3861545, Registre du commerce Zurich, (20)
HET Immobilien AG, in Zumikon, CHE-285.020.118, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2016, Publ. 3169891).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhalter-Wunderli, Esther Helene, von Richterswil, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wunderli, Thomas Werner, von Richterswil, in Zumikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2737599, Registre du commerce Schwyz, (130)
Liebreiz GmbH, in Freienbach, CHE-199.394.257, c/o Oliver und Esther Burkhalter, Höh-Rohnenweg 16, 8832 Wilen SZ, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.03.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 16.3.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Burkhalter-Wunderli, Esther, von Richterswil, in Freienbach, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Disch-Zingraf, Katja, von Glarus Süd, in Freienbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 200.00.