Renseignements sur Roland Burger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Roland Burger
Participations
Dernières notifications FOSC pour Roland Burger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005530813, Registre du commerce Berne, (36)
ELVADATA AG, in Zollikofen, CHE-113.987.185, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 24.03.2020, Publ. 1004858787).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albonico, Mario, von Langnau im Emmental, in Sissach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burger, Roland, von Eggiwil, in Ins, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005370911, Registre du commerce Berne, (36)
BUR Holding GmbH, in Ins, CHE-405.926.148, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2019, Publ. 1004686849).
Statutenänderung:
14.12.2021.
Sitz neu:
Münsingen.
Domizil neu:
c/o Kurt Amacher, Dorfmattweg 63D, 3110 Münsingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flowable Holding AG (CHE-172.865.755), in Bern, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Burger, Roland, von Eggiwil, in Ins, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amacher, Kurt, von Wilderswil, in Münsingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1005236801, Registre du commerce Berne, (36)
godigital AG, in Bern, CHE-480.009.056, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 03.05.2021, Publ. 1005166405).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burger, Roland, von Eggiwil, in Ins, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emruli, Agim, deutscher Staatsangehöriger, in Leinfelden-Echterdingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].