Renseignements sur Philippe Burger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Philippe Burger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4571236, Registre du commerce Zurich, (20)
Vasco School Office GmbH, in Hausen am Albis, CH-020.4.027.014-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2004, S. 18, Publ. 2144750).
Statutenänderung:
30.05.2008.
Firma neu:
Vasco Services GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Organisation von Kongressen und Anlässen jeglicher Art, die Beratung und Realisierung von Informatiklösungen und die damit verbundenen Dienstleistungen für Unternehmen aus Wirtschaft und öffentlicher Hand. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 30.06.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nägelin, Beat, von Reigoldswil und Mettmenstetten, in Hausen am Albis, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Waser, Rudolf, von Engelberg, in Hergiswil NW, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wieland, Kurt, von Thalwil, in Hausen am Albis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
Burger, Philippe, von Burg AG, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].
Numéro de publication: 2144750, Registre du commerce Zurich, (20)
Vasco School Office GmbH, in Hausen am Albis, Realisierung von Informatiklösungen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 108 vom 10.06.2003, S. 15, Publ. 1025650).
Statutenänderung:
2.02.2004.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger, Philippe, von Burg AG, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--];
Wieland, Kurt, von Thalwil, in Hausen am Albis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--];
Nägelin, Beat, von Reigoldswil und Mettmenstetten, in Hausen am Albis, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Waser, Rudolf, von Engelberg, in Hergiswil NW, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.
Numéro de publication: 1025650, Registre du commerce Zurich, (20)
Vasco School Office GmbH, in Hausen am Albis, Müllistrasse 2a, 8915 Hausen am Albis, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.04.2003, 22.05.2003.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt insbesondere die Realisierung von Informatiklösungen und damit verbundenen Dienstleistungen für Unternehmen aus Wirtschaft und öffentlicher Hand. Die Gesellschaft kann sich an anderen Gesellschaften beteiligen, Filialen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie sämtliche kommerziellen und finanziellen Transaktionen in Zusammenhang mit dem vorerwähnten Gesellschaftszweck durchführen. Sie kann ferner Grundbesitz im In- und Ausland erwerben, verkaufen und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Burger, Philippe, von Burg AG, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Wieland, Kurt, von Thalwil, in Hausen am Albis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.