Renseignements sur Christian Burger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christian Burger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4536614, Registre du commerce Argovie, (400)
Dannemann AG, in Burg AG, CH-400.3.004.082-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2005, S. 1, Publ. 3025638).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burger, Christian, von Burg AG, in Burg AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hess, Rudolf, von Oberkirch, in Oberkirch, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lebeau, Charles, Bürger von Madagaskar, in Antony (F), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger, Beat, von Burg AG, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumer, Roland, von Aeschi bei Spiez, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3989168, Registre du commerce Tessin, (501)
FTB Holding SA, in Brissago, CH-509.3.000.082-1, La partecipazione ad altre società, Società anonima (FUSC no. 105 del 1.6.2001, pagina 4151).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Burger, Christian, da Burg, in Burg, membro, con firma collettiva a due;
Bottoli, Fausto, da Brissago, in Bellinzona, presidente, con firma collettiva a due;
Fiocca, Renato, cittadino italiano, in Basiglio (I), segretario, con firma collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Beltrami, Gianfrancesco, da Cevio, in Ascona, presidente, con firma collettiva a due;
Baumer, Roland, da Aeschi bei Spiez, in Zurigo, membro, con firma collettiva a due;
Burger, Beat, da Burg AG, in Zugo, membro, con firma collettiva a due.
Numéro de publication: 3663106, Registre du commerce Lucerne, (100)
BURGER SÖHNE MANAGEMENT AG, in Eich, CH-400.3.010.121-4, Beratungsdienstleistungen im Sektor Unternehmungsberatung und -organisation, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2005, S. 8, Publ. 3019248).
Statutenänderung:
22.11.2006.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich.
Vinkulierung:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burger, Christian, von Burg AG, in Burg AG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger, Beat, von Burg AG, in Cham, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Baumer, Roland, von Aeschi bei Spiez, in Rüschlikon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schäfers, Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Löhne (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Löhne (D)].