Renseignements sur Silvia Bütikofer-Hüsler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Silvia Bütikofer-Hüsler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3679735, Registre du commerce Schwyz, (130)
Coiffure Hüsler & Co., Nachfolgerinnen Anderhalden & Co., in Lachen, CHE-106.895.141, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 07.01.2015, Publ. 1912055).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bütikofer-Hüsler, Silvia, von Ersigen, in Lachen, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1215605, Registre du commerce Schwyz, (130)
Projekt- und Mediaberatung GmbH, in Lachen, CHE-114.607.143, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2008, S. 14, Publ. 4761682).
Statutenänderung:
20.11.2013.
Stammkapital neu:
CHF 480'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Kapitalerhöhung. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bütikofer, Hans, von Ersigen, in Lachen SZ, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 96 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Bütikofer-Hüsler, Silvia, von Ersigen, in Lachen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 96 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bütikofer, Claudia, von Ersigen, in Wetzikon ZH, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 96 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bütikofer, Oliver, von Ersigen, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 96 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hofmann-Bütikofer, Franziska, von Ersigen, in Horgen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 96 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Registre du commerce Schwyz, (130)
Coiffure Ruedi Hüsler & Silvia Bütikofer, in Lachen, Betrieb eines Damen- und Herren-Coiffeursalons, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.1995, S. 5137).
Firma neu:
Coiffure Hüsler & Co..
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hüsler-Aeschbach, Ruedi, von Neuenkirch, in Lachen SZ, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Bütikofer-Hüsler, Silvia, von Ersigen, in Lachen SZ, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Anderhalden, Rita, von Sachseln, in Galgenen, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Laube, Roswitha, von Lengnau AG, in Glarus, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Claudia, von Unterkulm, in Benken SG, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwendeler, Yvonne, von Vorderthal, in Altendorf, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.