Renseignements sur Michael Gregor Bühler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Michael Gregor Bühler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005435335, Registre du commerce Zurich, (20)
TARC Tax Advisory & Risk Consulting AG, in Zürich, CHE-113.966.757, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 27.11.2020, Publ. 1005033041).
Firma neu:
TARC Tax Advisory & Risk Consulting AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.03.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Michael Gregor, von Wiesendangen, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005033041, Registre du commerce Zurich, (20)
TARC Tax Advisory & Risk Consulting AG, in Kloten, CHE-113.966.757, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2014, S.0, Publ. 1846191).
Statutenänderung:
16.11.2020.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Stefan Minder, Stefan Minder Partner Rechtsanwalt, Auf der Mauer 2, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walker, Beat, von Ried-Brig, in Mollens VS, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Michael Gregor, von Wiesendangen, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2493827, Registre du commerce Zoug, (170)
CSF Management AG, in Baar, CHE-112.911.305, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2014, Publ. 1831521).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Michael Gregor, von Wiesendangen, in Seuzach, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cazemier-Jost, Claudia, von Heimiswil, in Zufikon, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.