Renseignements sur Christina Büchin
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christina Büchin
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005865309, Registre du commerce Berne, (36)
werk5 ag, in Wiler bei Utzenstorf, CHE-251.620.266, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2017, Publ. 3878665).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruprecht, Peter, von Laupen, in Twann (Twann-Tüscherz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büchin, Christina, von Biberist, in Biberist, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eigenheer, Markus, von Kleinandelfingen, in Subingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Adrian, von Bülach, in Zielebach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Reto, von Schüpfen, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Rutishauser, Lars, von Münsterlingen, in Aetigkofen (Buchegg), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rutishauser, Lena, von Münsterlingen, in Gossliwil (Buchegg), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2866615, Registre du commerce Berne, (36)
werk5 print ag, in Wiler bei Utzenstorf, CHE-251.620.266, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2014, Publ. 1436451).
Statutenänderung:
19.05.2016.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der A5 Schrift und Bild GmbH, in Biberist (CHE-112.382.097), gemäss Fusionsvertrag vom 19.05.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 303'284.39 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 79'569.99 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft erhalten 243 Namenaktien zu CHF 100.00. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 24'300.00 erhöht.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der werk5 textil ag, in Lyssach (CHE-113.178.702), gemäss Fusionsvertrag vom 19.05.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 424'048.25 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 101'655.89 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 330 Namenaktien zu CHF 100.00. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 33'000.00 erhöht.
Firma neu:
werk5 ag.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Sieb-, Digital- und Textildruckerei, das Gestalten und Ausführen von Beschriftungen in den Bereichen Digital- und Siebdruck, den Handel mit und das Besticken von Textilien, sowie den Verkauf von Sportartikeln, Sport-, Berufs- und Freizeitbekleidung. Weiter bezweckt sie den Handel mit Waren und die Erbringung von weiteren Dienstleistungen im Bereich des Hauptzwecks. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Patente, Lizenzen und Verlagsrechte erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital neu:
CHF 157'300.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 157'300.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
1'573 Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schütz, Thomas, von Sumiswald, in Recherswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kyburg-Buchegg (Buchegg), Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Burri, Reto, von Schüpfen, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ruprecht, Peter, von Laupen, in Twann (Twann-Tüscherz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eigenheer, Markus, von Kleinandelfingen, in Subingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Adrian, von Bülach, in Wiler b. Utzenstorf (Wiler bei Utzenstorf), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büchin, Christina, von Biberist, in Biberist, mit Kollektivunterschrift zu zweien.