Renseignements sur Fritz Buchschacher
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Fritz Buchschacher
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004723637, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Genossenschaft Alterssiedlung Oberuzwil, in Oberuzwil, CHE-102.226.432, Genossenschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2018, S.0, Publ. 1004485904).
Statutenänderung:
13.06.2019.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchschacher, Fritz, von Eriswil, in Oberuzwil, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn, Leonhard, von Buchs (SG), in St. Gallen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberuzwil];
Schätti, Patrick, von Galgenen, in Oberuzwil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Germann, Olivia, von Gaiserwald, in Oberuzwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 6955198, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Genossenschaft Alterssiedlung Oberuzwil, in Oberuzwil, CH-320.5.013.943-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2011, Publ. 6440264).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grollmann, Adolf, von Mellingen, in Oberuzwil, Mitglied der Verwaltung und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchschacher, Fritz, von Eriswil, in Oberuzwil, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Tobler, Christian, von Wolfhalden, in Oberuzwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Genossenschaft Alterssiedlung Oberuzwil, in O b e r u z w i l , Schaffung von preiswerten Alterswohnungen usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 35 vom 21.02.1997, S. 1185).
Domizil neu:
c/o Leonhard Senn, Im Weingarten 23, 9242 Oberuzwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Elsa, von Nesslau, in Oberuzwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lieberherr, Dr. Urs, von Nesslau, in Oberuzwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vonwil, Hans, von Hergiswil bei Willisau, in Oberuzwil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Billinger, Albert, von Hofen, in Oberuzwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keller, Selma, von Sommeri, in Oberuzwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Knaus, Karl, von Hemberg, in Oberuzwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wälti, Judith, von Arni, in Oberuzwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brunner, Walter, von Nesslau, in Oberuzwil, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn, Leonhard, von Buchs SG, in Oberuzwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Benz, Rudolf, von Marbach SG, in Oberuzwil,Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brenner, Martin, von St. Gallen, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchschacher, Fritz, von Eriswil, in Oberuzwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stampfli, Marianne, von Etziken, in Oberuzwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stirnemann, Margrit, von Gränichen, in Oberuzwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.