Renseignements sur Werner Bucher
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Werner Bucher
Dernières notifications FOSC pour Werner Bucher
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004710064, Registre du commerce Argovie, (400)
B & T Bucher und Team GmbH, in Sins, CHE-107.431.086, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2009, S.1, Publ. 4957322).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Werner, von Sins, in Steinhausen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: in Sins, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Bucher, Eric, von Sins, in Wattwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Argovie, (400)
B & T Bucher und Team GmbH, in S i n s , Reparaturwerkstatt für Personenwagen usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 253 vom 28.12.1999, S. 8805).
Statutenänderung:
26.10.2000.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hardmeier, Marc, von Zumikon, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.-.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Werner, von Sins, in Sins, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.-].
Registre du commerce Argovie, (400)
B & T, Bucher und Truttmann GmbH, in S i n s, Reparaturwerkstatt für Personenwagen usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.1999, S. 6457).
Statutenänderung:
9.12.1999.
Firma neu:
B & T Bucher und Team GmbH.
Domizil neu:
c/o Werner Bucher, Unterdorf 225, 5645 Aettenschwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Truttmann, Franz, von Seedorf UR, in Küssnacht am Rigi, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Werner, von Sins, in Sins, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.- [bisher: mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-];
Hardmeier, Marc, von Zumikon, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.-.