Renseignements sur Alfred Buchberger
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Alfred Buchberger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004595003, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Travelinspector GmbH Schweiz, bisher in Luzern, CHE-261.719.334, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2015, Publ. 1925375).
Statutenänderung:
13.03.2019.
Sitz neu:
St. Margrethen.
Domizil neu:
Industriestrasse 19, 9430 St. Margrethen SG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Business Travel Management und die Erbringung von Reiseleistungen aller Art, vorwiegend für Firmenkunden. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt den Zweck der Gesellschaft fördern oder mit ihm in Zusammenhang stehen. Sie kann zudem Immobiliengeschäfte aller Art tätigen, insbesondere Erwerb, Finanzierung, Verwaltung, Vermietung und Veräusserung von Grundbesitz im In- und Ausland. Ferner kann sie Darlehensverträge abschliessen und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, Tochtergesellschaften gründen und Waren handeln, importieren und exportieren. [Anpassung aufgrund anderer Eintragungspraxis].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brummernhenrich, Hans-Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchberger, Alfred, deutscher Staatsangehöriger, in Höhenkirchen-Siegertsbrunn (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift, ];
Bolt, Thomas, von Diepoldsau, in Diepoldsau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Farsch, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1890533, Registre du commerce Lucerne, (100)
itm business travel GmbH, in Luzern, CHE-261.719.334, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2011, Publ. 6076384).
Statutenänderung:
12.12.2014.
Firma neu:
Travelinspector GmbH Schweiz.
Zweck neu:
Business Travel Management und Erbringung von Reiseleistungen aller Art, vorwiegend für Firmenkunden;
Tätigung von Immobiliengeschäften aller Art, insbesondere Erwerb, Finanzierung, Verwaltung, Vermietung und Veräusserung von Grundbesitz;
Abschluss von Darlehensverträgen;
Beteiligungen;
Handel mit sowie Import und Export von Waren.
Stammkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 60'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung neu:
[Die Vinkulierungsbestimmungen wurden aus den Statuten entfernt.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ricigliano, Gerardo, von Luzern, in Kriens, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 24 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MfG Reisen GmbH (HRB 128328), in Unterhaching (DE), Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Brummernhenrich, Hans-Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Buchberger, Alfred, deutscher Staatsangehöriger, in Höhenkirchen-Siegertsbrunn (DE), mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit 36 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 6076384, Registre du commerce Lucerne, (100)
itm business travel GmbH, in Luzern, CH-100.4.792.616-7, Habsburgerstrasse 37, 6003 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
02.03.2011.
Zweck:
Business Travel Management und Erbringung von Reiseleistungen aller Art, vorwiegend für Firmenkunden;
Tätigung von Immobiliengeschäften aller Art, insbesondere Erwerb, Finanzierung, Verwaltung, Vermietung und Veräusserung von Grundbesitz;
Kauf, Verwaltung und Verkauf von Patenten, Lizenzen usw.;
Abschluss von Darlehensverträgen;
Beteiligungen;
Handel mit sowie Import und Export von Waren.
Stammkapital:
CHF 60'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Gründer vom 02.03.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Ricigliano, Gerardo, von Luzern, in Kriens, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 24 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Buchberger, Alfred, deutscher Staatsangehöriger, in Höhenkirchen-Siegertsbrunn (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 36 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.