Renseignements sur Mario Brunner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Mario Brunner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4547530, Registre du commerce Valais
Raiffeisenbank Region Leuk Genossenschaft, in Leuk, CH-600.5.000.545-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2008, S. 19, Publ. 4390308). [gestrichen: Geschäftsstelle: 3948 Unterems].
Gestrichene Personen und Unterschriften:
Rey, Jean-Pierre, von Montana, in Leukerbad, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brunner, Mario, von Salgesch, in Salgesch, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grand, Erno, von Leuk, in Susten (Leuk), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär der Verwaltung];
Von Sonnenberg, Maurice, von Luzern, Genf und Alberswil, in Leukerbad, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dupont-Cina, Ursula, von Sion, in Salgesch, Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4015356, Registre du commerce Valais
Raiffeisenbank Region Leuk, in Leuk, CH-600.5.000.545-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2005, S. 16, Publ. 2839722).
Statutenänderung:
4.05.2007.
Firma neu:
Raiffeisenbank Region Leuk Genossenschaft. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Witschard, Ernst, von Leuk, in Leuk, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leiggener, Martin, von Raron und Ausserberg, in Turtmann, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung];
Brunner, Mario, von Salgesch, in Salgesch, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär der Verwaltung];
Grand, Erno, von Leuk, in Susten (Leuk), Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schnyder, Peter, von Erschmatt, in Susten (Leuk), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 2839722, Registre du commerce Valais
Raiffeisenbank Leuk-Leukerbad, in Leuk, CH-600.5.000.545-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2001, S. 7111).
Statutenänderung:
16.04.2005.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der 'Raiffeisenbank Salgesch-Varen, in Salgesch (CH-600.5.001.428-3), gemäss Fusionsvertrag vom 19./20.01.2005 und Bilanz per 31.12.2004. Aktiven von CHF 132'017'468.20 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 128'400'080.53 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft erhalten je einen Anteile zu CHF 200.--.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der 'Raiffeisenbank Turtmann-Agarn-Ergisch-Ems', in Turtmann (CH-600.5.002.102-8), gemäss Fusionsvertrag vom 17./19.01.2005 und Bilanz per 31.12.2004. Aktiven von CHF 95'995'360.25 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 92'297'143.07 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft erhalten je einen Anteile zu CHF 200.--.
Firma neu:
Raiffeisenbank Region Leuk.
Geschäftsstelle:
3951 Agarn.
Geschäftsstelle:
3947 Ergisch.
Geschäftsstelle:
3953 Leuk.
Geschäftsstelle:
3954 Leukerbad.
Geschäftsstelle:
3948 Oberems.
Geschäftsstelle:
3948 Unterems.
Geschäftsstelle:
3970 Salgesch.
Geschäftsstelle:
3946 Turtmann.
Geschäftsstelle:
3953 Varen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gottet-Zumstein, Ursula, von Albinen und Leuk, in Leuk, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fatzer, Armin, von Leukerbad, in Leukerbad, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grichting, Jean-Lou, von Leukerbad, in Leukerbad, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Studer, Christian, von Mund, in Leukerbad, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Präsidenten oder Bankleiter;
Jäger, Hans, von Turtmann, in Leukerbad, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Präsidenten oder Bankleiter.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathier, Rainer, von Salgesch, in Agarn, Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bankleiter];
Molling, Florian, von Oberems, in Susten (Leuk), mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Präsidenten oder Bankleiter];
Leiggener, Martin, von Raron und Ausserberg, in Turtmann, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Mario, von Salgesch, in Salgesch, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grand, Erno, von Leuk, in Susten (Leuk), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rey, Jean-Pierre, von Montana, in Leukerbad, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Plaschy, Martin, von Varen, in Agarn, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rovina, Hermann, von St. Niklaus, in Varen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bregy, Karl, von Turtmann, in Turtmann, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cina, Claudio, von Salgesch, in Salgesch, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Christian, von Mund, in Leukerbad, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.