Renseignements sur Franz Brunner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Franz Brunner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1956717, Registre du commerce Zurich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 4 vom 08.01.2015 publizierten TR-Eintrag Nr. 259 vom 05.01.2015Vontobel-Stiftung, in Zürich, CHE-109.847.546, Stiftung (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2015, Publ. 1916645).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Franz, von Zürich, in Birmensdorf ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien. .
Numéro de publication: 3393168, Registre du commerce Zurich, (20)
Vontobel Holding AG, in Zürich, CH-020.3.928.014-4, Beteiligung an Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2006, S. 22, Publ. 3222970).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Franz, von Zürich, in Birmensdorf ZH, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Galliker, Roger, von Römerswil, in Trimbach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunkeler, Beat, von Oberkirch und Reiden, in Pfäffikon, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Freiermuth, Dr. Martin, von Basel, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zeiningen].
Numéro de publication: 2731776, Registre du commerce Zurich, (20)
Vontobel-Stiftung, in Zürich, CH-020.7.000.225-4, Direkte und indirekte Unterstützung gemeinnütziger Bestrebungen kultureller, wissenschaftlicher und karitativer Ausrichtung, Stiftung (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2004, S. 21, Publ. 2130782).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumberger, Johann Ulrich, von Oberwangen, in Herisau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vontobel, Dr. Hans Dieter, von Zürich, in Condom (FR), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Condom (F), Mitglied];
Basler, Bruno, von Thalheim an der Thur, in Thalheim an der Thur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Kilgus, Prof. Dr. Ernst, von Schaffhausen, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Brunner, Franz, von Zürich, in Birmensdorf ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.