Renseignements sur Priska Brühlmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Priska Brühlmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 7069226, Registre du commerce Zurich, (20)
ALMAS Management Services AG, in Zürich, CH-020.3.901.098-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 16.06.2009, S. 35, Publ. 5070000).
Domizil neu:
Dufourstrasse 32, 8008 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alther, Peter, von Eggersriet, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stutz, Norbert, von Sarmenstorf, in Birwinken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Brühlmann, Priska, von Waldkirch, in Waldkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6381680, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
AGIMO Business Services GmbH, bisher in Sarnen, CH-140.4.002.431-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2010, S. 12, Publ. 5897826).
Gründungsstatuten:
28.03.2002.
Statutenänderung:
14.10.2011.
Firma neu:
agimo treuhand gmbh.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Rosenbergstrasse 75, 9000 St. Gallen.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Treuhand, wie Administrations- und Sekretariatsdienstleistungen, Organisation, Buchhaltungsdienstleistungen, Personaladministration, Unternehmens- und Steuerberatung sowie Erbringung von allen Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Ansiedlung von Firmen und Privatpersonen. Die Gesellschaft kann sich an in- oder ausländischen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten sowie Immobilien erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail (wie bisher);
Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 24.04.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stutz, Norbert, von Sarmenstorf, in Andwil TG (Birwinken), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (wie bisher);
Brühlmann, Priska, von Waldkirch, in Waldkirch, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:Brühlmann-Fürer, Priska].
Numéro de publication: 5044544, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Werner Brühlmann und Norbert Stutz, in St. Gallen, CH-320.2.061.278-0, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 25.05.2007, S. 11, Publ. 3948018).
Firma neu:
Stutz & Brühlmann Treuhand.
Zweck neu:
Treuhand, Steuerberatung, Buchhaltung, Immobilienverwaltung.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brühlmann, Werner, von Amriswil und Waldkirch, in Waldkirch, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brühlmann, Priska, von Waldkirch, in Waldkirch, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift.