Renseignements sur Sophie Anne Marie Bruchez
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Sophie Anne Marie Bruchez
Numéro de publication: HR01-1005389446, Registre du commerce Valais, (621)
FAB Housing SA, à Val de Bagnes, CHE-334.061.805, Chemin des Etales 13, 1934 Le Châble VS, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
18.01.2022.
But:
La société a pour but l'achat, la vente de biens immobiliers ainsi que toutes autres activités dans le domaine immobilier telles que notamment le courtage, la promotion et la construction à l'exclusion de toutes activités prohibées par la LFAIE ainsi que toutes activités en lien avec les animaux, notamment équidés. Elle peut exercer toute activité financière, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but;
créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but;
accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou à des tiers, si cela favorise ses intérêts.
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
1'000 actions nominatives de CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou lettre recommandée envoyée à chacun des actionnaires ou, s'ils sont tous connus, par écrit ou courriel avec accusé de réception. Selon déclaration du 18.01.2022, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Bruchez, Sophie Anne Marie, de Val de Bagnes, à Val de Bagnes, présidente du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Fasel, Laurent, de Estavayer, à Sierre, administrateur, avec signature individuelle.
Numéro de publication: 2020207, Registre du commerce Valais, (621)
BRUCHEZ & WILLIAMS Sàrl, à Bagnes, CHE-113.999.107, société à responsabilité limitée (No. FOSC 170 du 02.09.2011, Publ. 6320074).
Inscription ou modification de personne(s):
Bruchez, Sophie, de Bagnes, à Verbier (Bagnes), associée et gérante, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 10'000.00 [précédemment: associée-gérante et secrétaire avec signature collective à deux];
Williams, Sarah, citoyenne britannique, à Verbier (Bagnes), associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 10'000.00 [précédemment: associée-gérante et présidente avec signature collective à deux].
Numéro de publication: 7160934, Registre du commerce Valais, (621)
Villa des Dames S.A., à Bagnes, CH-621.3.001.233-9, société anonyme (No. FOSC 228 du 07.02.1994, p. 741).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bruchez, Alexis, de Bagnes, à Bagnes, vice-président, avec signature collective à trois;
Bruchez, Hercule, de Bagnes, à Bagnes, secrétaire, avec signature collective à trois.
Inscription ou modification de personne(s):
Bruchez, Sophie, de Bagnes, à Bagnes, vice-présidente, avec signature collective à trois;
Bruchez, Pierre Yves, de Bagnes, à Martigny, administrateur et secrétaire, avec signature collective à trois.