Renseignements sur Christiane Breuer
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christiane Breuer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006106343, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Agropress AG, in Basel, CHE-107.303.270, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2020, Publ. 1004906099).
Statutenänderung:
05.08.2024.
Sitz neu:
Riehen.
Domizil neu:
Rüchligweg 101, 4125 Riehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hentz, Thomas, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Breuer, Christiane, deutsche Staatsangehörige, in Baden-Baden (DE), Direktorin, mit Einzelunterschrift;
Breuer, Gerhard H., deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Dr. Günther, deutscher Staatsangehöriger, in Neckertal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meyer, Kurt Gerhard, von Gottlieben, in Salenstein, Direktor, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1087515, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Agropress AG, in Riehen, CH-270.3.000.115-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 01.09.2009, S. 7, Publ. 5224190).
Statutenänderung:
12.09.2013.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Südquaistr. 14, 4057 Basel.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Mit Erklärung vom 12.09.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Valiba Treuhand AG, in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breuer, Christiane, deutsche Staatsangehörige, in Baden-Baden (DE), Direktorin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Efringen-Kirchen (D), ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura].
Numéro de publication: 934342, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Agropress AG, in Basel, Bücher usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2002, S. 5, Publ. 419814).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinhardt, Rudolf, von Basel, in Therwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Urs, von Hubersdorf, in Binningen, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüdisühli, Alfred, von Sennwald, in Birsfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirtschafts-Treuhand AG, in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breuer, Gerhard H., deutscher Staatsangehöriger, in Efringen-Kirchen (D), Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hentz, Thomas, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rickli, Dr. Peter, von Madiswil, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Breuer, Christiane, deutsche Staatsangehörige, in Efringen-Kirchen (D), mit Einzelprokura;
Valiba Treuhand AG, in Basel, Revisionsstelle.