Renseignements sur Dieter Bretscher
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dieter Bretscher
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6640298, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
BVG-Stiftung für das Personal der Firma Bretscher Söhne AG, in Basel, CH-270.7.000.185-0, Stiftung (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2009, S. 7, Publ. 5166534).
Name neu:
BVG-Stiftung für das Personal der Firma Bretscher Söhne AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde BVG und Stiftungsaufsicht Basel-Stadt vom 01.03.2012 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bretscher, Dieter, von Basel, in Pfeffingen, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3141414, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Personalfürsorgestiftung der Bretscher Söhne AG, in Basel, CH-270.7.000.652-9, Stiftung (SHAB Nr. 216 vom 10.11.2003, S. 5, Publ. 1252188).
Name neu:
Personalfürsorgestiftung der Bretscher Söhne AG in Liquidation. Auflösung der Stiftung gemäss Verfügung vom 18.10.2005 des Justizdepartements Basel-Stadt Aufsichtsbehörde BVG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bretscher, Dieter, von Basel, in Pfeffingen, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bretscher, Thomas, von Basel, in Aesch BL, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 851518, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Bretscher Söhne AG, in Basel, elektrische Stark- und Schwachstromanlagen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 27.12.1999, S. 8776).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bätscher, Franz, von Rüschegg, in Itingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bretscher, Dieter, von Basel, in Pfeffingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates];
Bretscher, Thomas, von Basel, in Aesch BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weippert, Stephan, von Basel, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien.