Renseignements sur Michael Brecht
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Michael Brecht
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005809394, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Kaufmännischer Verband Ostschweiz, in St. Gallen, CHE-109.477.165, Verein (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2023, Publ. 1005648637).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ammann, Martin, von Balgach, in Balgach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fürer, Charles, von Rapperswil-Jona, in Gommiswald, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hächler, Barbara, von Seengen, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klopfstein, Lorenz, von Laupen, in Nesslau, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trefinanz AG (CHE-103.485.433), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Jan, von Speicher, in Neftenbach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brecht, Michael, von Ebnat-Kappel, in Wil SG, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KMU-Netz Revisionen GmbH (CHE-108.537.184), in Oberriet SG, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR01-1005784679, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Mutausbruch GmbH, in Wil (SG), CHE-210.217.625, Bronschhoferstrasse 79, 9500 Wil SG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.06.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Anbieten von Dienstleistungen im Bereich Coaching für das Management und auf individuellen Sach- und Fachebenen, die Beratung und Schulung in den Bereichen Führung, Organisation, Geschäftsprozesse sowie Unternehmensberatungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Kollektivgeselsellschaft Mutausbruch KLG, in Wil SG (CHE-312.613.079), gemäss Vertrag vom 24.06.2023 und Übernahmebilanz vom 07.06.2023 mit Aktiven von CHF 7'050.54 und Passiven von CHF 0.00, wofür 70 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 24.06.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Brecht, Michael, von Ebnat-Kappel, in Wil SG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Dietschwiler, Sarah, von Bern, in Wil SG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR01-1005421365, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Mutausbruch KLG, in Wil (SG), CHE-312.613.079, Bergtalweg 12, 9500 Wil SG, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.02.2022.
Zweck:
Coaching, Schulungen, Unternehmens- und Stillberatungen.
Eingetragene Personen:
Brecht, Michael, von Ebnat-Kappel, in Wil SG, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dietschweiler, Sarah, von Bern, in Wil SG, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.