Renseignements sur Ernst Bosshart
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ernst Bosshart
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6773766, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Bosshart Malerbetrieb GmbH, in Aadorf, CH-440.4.015.857-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 198 vom 13.10.2009, S. 16, Publ. 5290114).
Statutenänderung:
21.03.2012. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshart, Ernst, von Fischingen, in Guntershausen bei Aadorf (Aadorf), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachofner, Andreas Reto, von Weisslingen, in Seuzach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numéro de publication: 773870, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Bosshart Malerbetrieb GmbH, in Aadorf, Hauptstrasse 23, 8357 Guntershausen bei Aadorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.11.2002, 4.12.2002.
Zweck:
Ausführung von Maler- und Gipserarbeiten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Bachofner, Andreas Reto, von Weisslingen, in Seuzach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Bosshart, Ernst, von Fischingen, in Guntershausen bei Aadorf (Aadorf), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.