Renseignements sur Irene Bosshard
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Irene Bosshard
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005593558, Registre du commerce Zurich, (20)
Bosshard Architektur und Baumanagement GmbH, in Zürich, CHE-114.257.675, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 40 vom 25.02.2022, Publ. 1005414179).
Firma neu:
Bosshard Architektur und Baumanagement GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.10.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Irene, von Wila, in Wallisellen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005414179, Registre du commerce Zurich, (20)
Bosshard Architektur und Baumanagement GmbH, in Zürich, CHE-114.257.675, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2021, Publ. 1005355214). [Die Zuordnung der Stammanteile ist nun geregelt, die Bemerkung kann gestrichen werden.] [gestrichen: Die rechtliche Zuordnung der 50 Stammanteile zu CHF 1'000.00 des verstorbenen Stefan Bosshard ist noch nicht geregelt.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Irene, von Wila, in Wallisellen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numéro de publication: HR02-1005346128, Registre du commerce Zurich, (20)
Bosshard Architektur und Baumanagement GmbH, in Zürich, CHE-114.257.675, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2021, Publ. 1005098890). Die rechtliche Zuordnung der 50 Stammanteile zu CHF 1'000.00 des verstorbenen Stefan Bosshard ist noch nicht geregelt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshard, Stefan, von Wila, in Wallisellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Irene, von Wila, in Wallisellen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.